Hanes ariannol NETHERAVON FITTLETON AND HAXTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1003542
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 08/04/2019 | 08/04/2020 | 08/04/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.27k | £23.28k | £34.21k | £18.32k | £10.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.33k | £17.99k | £14.74k | £9.00k | £26.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.88k | £8.12k | £20.53k | £12.32k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.