ymddiriedolwyr NETHERAVON FITTLETON AND HAXTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1003542
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen John Perry | Cadeirydd | 12 July 2022 |
|
|
||||
Sarah Ann Brown | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Sheila Kim Symes | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Rosalind Ayling | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Fittleton cum Haxton Parish Council | Ymddiriedolwr | 10 May 2020 |
|
|
||||
Nigel Jackaman | Ymddiriedolwr | 03 March 2019 |
|
|||||
Alan Keith Brown | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
||||
Charles Anthony Coslett | Ymddiriedolwr | 21 February 2018 |
|
|
||||
Caroline Aubrey-Fletcher | Ymddiriedolwr | 12 June 2012 |
|
|||||
Netheravon Parish Council | Ymddiriedolwr | 01 September 1987 |
|
|
||||
MRS G MURPHY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.