Hanes ariannol SHROPSHIRE BEEKEEPERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1003557
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.62k | £16.83k | £13.39k | £15.53k | £13.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.52k | £15.24k | £13.14k | £12.87k | £13.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.