Hanes ariannol THE WILLIAM ARMSTRONG CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1003564
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.29k £1.31k £1.01k £1.64k £2.12k
Cyfanswm gwariant £148 £250 £102 £336 £231
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A