Hanes ariannol ABBEY PARK FIRST AND NURSERY SCHOOL PTFA

Rhif yr elusen: 1003568
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £9.26k £3.28k £3.17k £2.20k £7.97k
Cyfanswm gwariant £3.04k £6.72k £3.76k £2.28k £7.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A