Hanes ariannol MATTHEW EYTON ANIMAL WELFARE TRUST
Rhif yr elusen: 1003575
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.61k | £25.72k | £4.79m | £28.61k | £39.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.89k | £57.27k | £283.28k | £292.85k | £4.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £4.78m | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £3 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £12.86k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £4.78m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £265.22k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £18.06k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £8.06k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £249.62k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £18.06k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.