ymddiriedolwyr LEARNING PARTNERSHIPS
Rhif yr elusen: 1003603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOMAS MURRAY | Cadeirydd | 14 October 2010 |
|
|||||||||||||
Denise Patricia Chong | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||||||||||
Charles Martin Luke Beech | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||||||||||
Martin Tudge | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||||||||||
Rebecca Elizabeth Kelly | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
||||||||||||
Antony Dennis Warren | Ymddiriedolwr | 28 January 2014 |
|
|
||||||||||||
JOHN CLARE | Ymddiriedolwr | 09 December 2013 |
|
|
||||||||||||
MR JHJ HOSEGOOD | Ymddiriedolwr | 09 December 2013 |
|
|
||||||||||||
JEREMY JOHN BURTON DL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.