ymddiriedolwyr SOMERSET CHAMBER CHOIR
Rhif yr elusen: 1003687
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN MALE | Cadeirydd |
|
|
|||||
MELANIE RENDELL | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||
ANTHONY EDWIN LEIGH | Ymddiriedolwr | 29 November 2020 |
|
|
||||
JANE ANITA HARRIS B Ed Hons MA | Ymddiriedolwr | 23 November 2019 |
|
|
||||
ANNETTE JOY MILBURN BA HONS | Ymddiriedolwr | 23 November 2019 |
|
|
||||
Dr Raymond William Singleton | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|
||||
LIN WINSTON | Ymddiriedolwr | 19 November 2017 |
|
|
||||
RACHEL MARY WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 20 July 2014 |
|
|
||||
PHILIP RICHARD BEVAN B.Sc ECON | Ymddiriedolwr | 20 July 2014 |
|
|||||
TIM LEWIS | Ymddiriedolwr | 27 January 2013 |
|
|
||||
JANICE COLLINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.