ymddiriedolwyr THE BENEVOLENT FUND OF THE COLLEGE OF OPTOMETRISTS & THE ASSOCIATION OF OPTOMETRISTS
Rhif yr elusen: 1003699
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivian Bush | Cadeirydd | 07 June 2016 |
|
|
||||
Anuj Patel | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Jane Macnaughton | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Tushar Majithia | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Aishah Fazlanie | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
Daniel Ehrlich | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||
Keval Dattani | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||
Francesca Marchetti | Ymddiriedolwr | 07 June 2016 |
|
|
||||
Alison McClune | Ymddiriedolwr | 07 June 2016 |
|
|
||||
RICHARD BROUGHTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.