Hanes ariannol BRIGHTON WOMEN'S CENTRE

Rhif yr elusen: 1003790
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £438.88k £691.08k £796.35k £912.36k £1.45m
Cyfanswm gwariant £490.41k £541.67k £742.31k £906.55k £1.25m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £71.20k N/A £332.70k £638.00k £385.16k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £170.74k £236.13k £28.00k £390.17k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £55.83k £23.68k £41.79k £278.86k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £30.77k £29.99k £22.15k £12.82k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £604.48k £742.65k £847.29k £1.15m
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 £0 £1.14k £11.78k
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £540.67k £704.60k £852.69k £1.19m
Gwariant - Ar godi arian N/A £1.00k £37.72k £53.86k £57.30k
Gwariant - Llywodraethu N/A £2.49k £0 £2.28k £6.67k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0