THE DENTISTS HEALTH SUPPORT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our charity is to give advise and help to members of the Dental profession or dental students or associated workers in the profession who have drug or alcohol problems, or mental health problems as a result of drug or alcohol dependence.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Yr Alban
Llywodraethu
- 12 Awst 1991: Cofrestrwyd
- THE SICK DENTIST TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR Sonia Kumar | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
||||
DR Simon Lidster | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
||||
Dr PAUL LANGMAID CBE | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|||||
Dr Janine Brooks MBE | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|||||
JOHN ALEXANDER DUNCAN CAMERON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £169.45k | £92.39k | £100.73k | £125.52k | £140.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £92.32k | £90.88k | £70.08k | £81.59k | £64.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 21 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 21 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 04 Mehefin 2024 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 04 Mehefin 2024 | 35 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 12 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
30 Mehefin 2020
(Mae'r cyfrifon |
12 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1ST JULY 1991.
Gwrthrychau elusennol
1.FOR THE PUBLIC BENEFIT TO DEFRAY THE COSTS OF THE OPERATION OF THE SICK DENTIST SCHEME OF THE BRITISH DENTAL ASSOCIATION2.ADVICE INFORMATION AND SUPPORT CONCERNING THE PROBLEMS OF DRUG AND ALCOHOL ABUSE TO THE DENTAL PROFESSION.3.TO ASSIST CONSULT AND CO-OPERATE WITH AGENCIES AND BODIES HAVING PURPOSES SIMILAR TO THOSE OF THE SICK DENTISTS' SCHEME.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Hillcote Drive
SHEFFIELD
S10 3PJ
- Ffôn:
- 07720773951
- E-bost:
- sglidster@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window