Hanes ariannol SPARKS CHARITY
Rhif yr elusen: 1003825
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.75k | £2.99m | £1.70m | £1.40m | £609.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.28m | £2.98m | £1.49m | £908.00k | £517.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £1.61m | £981.00k | £817.00k | £529.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £758.00k | £643.00k | £345.00k | £1.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £604.00k | £66.00k | £219.00k | £72.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £12.00k | £13.00k | £18.00k | £7.00k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £84.00k | £11.00k | £3.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £1.99m | £863.00k | £431.00k | £323.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £985.00k | £627.00k | £477.00k | £194.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £202.00k | £102.00k | £79.00k | £45.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £1.79m | £761.00k | £352.00k | £278.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £3.00k | £2.00k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.