Hanes ariannol KEYSTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1003861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.93k £23.70k £8.59k £9.01k £11.02k
Cyfanswm gwariant £4.50k £4.27k £18.85k £7.60k £9.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.71k N/A N/A N/A