KEGWORTH COMMUNITY MINI BUS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1003884
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2006
Cyfanswm incwm: £6,448
Cyfanswm gwariant: £4,036
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
Dim gwybodaeth ar gael
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 07 Awst 2008: y trosglwyddwyd cronfeydd i 518714 VOLUNTEER CENTRE CASTLE DONINGTON & DISTRICT
- 19 Awst 1991: Cofrestrwyd
- 07 Awst 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Enwau eraill:
- KEGBUS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2004 | 30/09/2005 | 30/09/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.27k | £9.18k | £6.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.67k | £15.59k | £4.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2006 | 31 Gorffennaf 2007 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2005 | 18 Gorffennaf 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2005 | 18 Gorffennaf 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2004 | 11 Gorffennaf 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2004 | 11 Gorffennaf 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 NOVEMBER 1990 AS AMENDED 31 JULY 1991
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE COMMUNITY TRANSPORT FOR THE INHABITANTS OF KEGWORTH
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
KEGWORTH
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window