THE MRS R J COLMAN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDES RELIEF IN NEED TO RETIRED CLERGY WHO HAVE SERVED IN THE DIOCESE OF NORWICH AND TO THE WIDOWED DIVORCED OR LEGALLY SEPARATED SPOUSES OR SURVIVING CIVIL PARTNERS OF DECEASED CLERGY WHO HAVE SERVED IN THE DIOCESE OF NORWICH.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Awst 1991: Cofrestrwyd
- THE COLMAN TRUST (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Michael Brydon | Cadeirydd | 01 June 2018 |
|
|||||||
Helen Grogutt | Ymddiriedolwr | 18 October 2024 |
|
|
||||||
Stephen G F Earl | Ymddiriedolwr | 15 August 2023 |
|
|
||||||
Eleanor Faulkner | Ymddiriedolwr | 17 July 2020 |
|
|
||||||
Ruth Vaughan | Ymddiriedolwr | 26 January 2018 |
|
|
||||||
Rev Timothy Bernard Charles Weston | Ymddiriedolwr | 08 April 2016 |
|
|
||||||
Rev Angela Reynolds | Ymddiriedolwr | 17 April 2015 |
|
|
||||||
JENNIFER MARY VERE MA DIP ED | Ymddiriedolwr | 11 January 2002 |
|
|||||||
MR J W F HERRING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.96k | £13.33k | £14.03k | £15.06k | £16.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.67k | £16.22k | £17.87k | £7.08k | £17.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 26 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 11 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 19 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME SEALED 16TH MARCH 1990 AS ALTERED OR AFFECTED BY SCHEMES DATED 19TH JUNE 1996 AND 9TH FEBRUARY 1999 AS AMENDED BY SCHEME DATED 11 JUN 2024
Gwrthrychau elusennol
THE MANAGING TRUSTEES SHALL APPLY THE CLEAR INCOME AND AT THEIR DISCRETION THE WHOLE OR PART OF THE PROPERTY OF THE CHARITY IN THE FOLLOWING ORDER OF PRIORITY: (1) FOR RELIEF IN NEED OF RETIRED CLERGY OF THE CHURCH OF ENGLAND WHO HAVE SERVED IN THE DIOCESE OF NORWICH (HEREINAFTER REFERRED TO AS BENEFICIARIES) IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS HEREINAFTER CONTAINED; (2) FOR ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF BENEFICIARIES; (3) IF AND IN SO FAR AS THE MANAGING TRUSTEES ARE UNABLE IN ANY ONE YEAR TO APPLY THE INCOME OF THE CHARITY FOR THE ABOVE PURPOSES THEY SHALL APPLY THE SAID INCOME AND AT THEIR DISCRETION THE WHOLE OR PART OF THE PROPERTY OF THE CHARITY IN OR TOWARDS THE RELIEF IN NEED OF WIDOWED SPOUSES OR SURVIVING CIVIL PARTNERS OF DECEASED MEMBERS OF THE CLERGY WHO HAVE SERVED IN THE DIOCESE OF NORWICH; AND (4) IF AND IN SO FAR AS THE MANAGING TRUSTEES ARE UNABLE IN ANY ONE YEAR TO APPLY THE INCOME OF THE CHARITY FOR THE ABOVE PURPOSES THEY MAY APPLY THE SAID INCOME AND AT THEIR DISCRETION THE WHOLE OR PART OF THE PROPERTY OF THE CHARITY IN OR TOWARDS THE RELIEF IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF: (A) DIVORCED OR LEGALLY SEPARATED SPOUSES; OR (B) DISSOLVED OR LEGALLY SEPARATED CIVIL PARTNERS OF MEMBERS OF THE CLERGY WHO HAVE SERVED IN THE DIOCESE OF NORWICH.
Maes buddion
DIOCESE OF NORWICH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Aldwych House
57 Bethel Street
Norwich
Norfolk
NR2 1NW
- Ffôn:
- 01603812610
- E-bost:
- mandpgray11@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window