ymddiriedolwyr BIRMINGHAM ASSOCIATION FOR MENTAL HEALTH
Rhif yr elusen: 1003906
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVD CANON FRANK LONGBOTTOM | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rev James Henry Langstaff Rt | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|||||
Pauline Lloyd-Knight | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Maureen Smojkis | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Andrew Eric Wylde | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
NIGEL LAWRENCE HOWL | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|||||
Sharon Willis | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
|
||||
Dr Ian McPherson OBE | Ymddiriedolwr | 09 October 2014 |
|
|||||
Ann Davis | Ymddiriedolwr | 22 November 2012 |
|
|
||||
JOSEPH ROBERT PIGGOTT | Ymddiriedolwr | 22 November 2012 |
|
|||||
MARK ALAN SHAKESPEARE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.