THE BASIC SKILLS AGENCY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The BSA is the lead development agency for basic skills in England & Wales, with a 'cradle to grave' remit. Its endeavours to improve standards of literacy, numeracy and communication skills focusing on those who continue to struggle with their basic skills. Its aim is to have a significant influence through partnership working on the development of national, regional and local strategies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008
Cyfanswm incwm:
£4,038,959
Roddion a chymynroddion | £89.89k | |
Weithgareddau elusennol | £3.93m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £21.69k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£4,452,997
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £4.12m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £335.27k | |
Gwariant elusennol | £4.12m |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 03 Gorffennaf 2009: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1002775 NATIONAL LEARNING AND WORK INSTITUTE
- 27 Awst 1991: Cofrestrwyd
- 03 Gorffennaf 2009: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- ADULT LITERACY AND BASIC SKILLS UNIT (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.68m | £22.75m | £18.98m | £20.47m | £4.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.02m | £22.80m | £19.06m | £20.58m | £4.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £89.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £20.47m | £3.93m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £30.26k | £21.69k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £20.18m | £4.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £397.27k | £335.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £10.35m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | £33.90k | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | £7.34m | £96.19k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | £6.94m | £79.98k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 10 Tachwedd 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 09 Gorffennaf 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 18 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 14 Awst 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 31 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 31 Gorffennaf 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 30 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 20 Hydref 2005 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 31 Ionawr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 30 Hydref 2004 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15TH AUGUST 1991 AS AMENDED 5TH APRIL 1995 AND 18 JULY 2006
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ADVANCE EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR TO IMPROVE STANDARDS OF LITERACY, NUMERACY AND COMMUNICATION SKILLS AMONG ADULTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window