Hanes ariannol HULL ANIMAL WELFARE TRUST
Rhif yr elusen: 1003998
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £491.41k | £395.57k | £686.04k | £290.00k | £730.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £498.72k | £442.57k | £409.83k | £506.97k | £574.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £26.10k | £4.10k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £633.45k | N/A | £571.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £16.72k | N/A | £92.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | £64.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £37 | N/A | £3.28k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £9.73k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £490.23k | N/A | £379.53k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £399.27k | N/A | £560.05k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £10.56k | N/A | £14.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | N/A | £8.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.