Ymddiriedolwyr THE BECK COMMUNITY CENTRE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1004052

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Whittaker | Cadeirydd | 30 April 2011 |
|
|
||||
Rachael Hogg | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Fiona Bishop | Ymddiriedolwr | 09 December 2018 |
|
|||||
Jonathan Brook | Ymddiriedolwr | 02 September 2017 |
|
|
||||
Fiona Brook | Ymddiriedolwr | 02 September 2017 |
|
|
||||
Ronnie Woodhouse | Ymddiriedolwr | 02 September 2017 |
|
|
||||
COBI HARTEVELD | Ymddiriedolwr | 24 June 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.