BRIDGEND COMMUNITY TRANSPORT LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of transport services for people who have a special need for such a service because they are: disabled; infirm; elderly; by reason of financial hardship hardship or social and economic circumstances; people with young children; young people; people living in isolated areas without adequate public transport. Voluntary and Charitable groups are also transport service beneficiaries.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £141,469 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Bro Morgannwg
- Caerdydd
- Castell-nedd Port Talbot
- Dinas Abertawe
- Pen-y-bont Ar Ogwr
- Rhondda Cynon Taf
Llywodraethu
- 09 Medi 1991: Cofrestrwyd
- OTED (Enw gwaith)
- OGWR TRANSPORT FOR ELDERLY OR DISABLED (Enw blaenorol)
- OTED TRANSPORT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIVE VIVIAN JENKINS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Kerry Anne Lane | Ymddiriedolwr | 22 October 2014 |
|
|
||||
CERI EDWARDS | Ymddiriedolwr | 22 October 2014 |
|
|
||||
Janet Elizabeth Williams | Ymddiriedolwr | 02 October 2013 |
|
|
||||
Tudor Brent Parry | Ymddiriedolwr | 23 May 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £276.01k | £242.98k | £246.92k | £252.33k | £285.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £281.93k | £196.45k | £217.66k | £296.02k | £299.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £112.21k | £150.98k | £139.04k | £141.47k | £141.47k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/08/1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 06/12/2010 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 20/06/2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ARE TO PROVIDE A COMMUNITY TRANSPORT SERVICE FOR: (1) PERSONS WHO HAVE A SPECIAL NEED OF SUCH FACILITIES BECAUSE THEY ARE DISABLED, INFIRM, ELDERLY OR BY REASON OF FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR PEOPLE WITH YOUNG CHILDREN; (2) YOUNG PEOPLE WHO HAVE A NEED OF A TRANSPORT SERVICE SO THAT THEY MAY TAKE ADVANTAGE OF RECREATIONAL OR LEISURE FACILITIES DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE; (3) PERSONS LIVING IN ISOLATED AREAS WHERE THERE ARE NO ADEQUATE PUBLIC TRANSPORT SERVICES; AND (4) VOLUNTARY AND CHARITABLE GROUPS
Maes buddion
OGWR
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1A Australian Terrace
Bridgend
Bridgend
CF31 1LY
- Ffôn:
- 01656669665
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window