Barkway Preschool

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pre-School, providing early years education and day-care for children aged between 2 to 5 years.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £66,051 o 3 gontract(au) llywodraeth a £528 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 06 Medi 1991: Cofrestrwyd
- BARKWAY PRESCHOOL (Enw gwaith)
- BARKWAY PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Katie Linard | Cadeirydd | 29 November 2022 |
|
|
||||
Natalie Anne Francis | Ymddiriedolwr | 26 July 2024 |
|
|
||||
Amy Louise Collicott | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
Jessica Jane Williams | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Hollie Bond | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Andrew Lee | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.62k | £79.75k | £92.71k | £88.89k | £127.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £61.13k | £67.23k | £87.27k | £96.99k | £120.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £51.40k | £46.58k | £65.41k | £53.49k | £66.05k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £319 | N/A | £3.63k | £1.35k | £528 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 24 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 24 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 24 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 24 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8TH. MAY 1991 as amended on 25 Oct 2019 as amended on 27 Nov 2019 as amended on 04 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
2.0 AIMS 2.1 The aims of the Preschool are to advance the development and education of children under statutory school age by: a. offering appropriate play, education and care facilities, together with the right of parents or guardians (“Parents”) to take responsibility for and to become involved in activities; b. offering opportunities for all children whatever their race, culture, religion, means or ability; c. encouraging other charitable activities through which Parents may help the children.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Barkway Preschool
84 High Street
Barkway
ROYSTON
SG8 8EF
- Ffôn:
- 07964151288
- E-bost:
- committee@barkwaypreschool.co.uk
- Gwefan:
-
barkwaypreschool.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window