SOUTH WEST ARTS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2004
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cernyw
- Dyfnaint
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 30 Medi 2005: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1003505 SPIKE ISLAND ARTSPACE LIMITED
- 06 Medi 1991: Cofrestrwyd
- 30 Medi 2005: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- SOUTH WEST ARTS (Enw gwaith)
- ARTS BOARD SOUTH WEST (Enw blaenorol)
- SOUTH WEST ARTS (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 27 Ionawr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28TH. JUNE 1991 AS AMENDED 20 SEPTEMBER 2000 AND 6 MARCH 2002
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ARTS IN SOCIETY FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF AVON,CORNWALL,DEVON,DORSET,GLOUCESTERSHIRE, & SOMERSET, & ELSEWHERE, BY DEVELOPING PUBLIC APPRECIATION OF THE ARTS AND BY IMPROVING PUBLIC ACCESS TO AND THE QUALITY OF THE ARTS.
Maes buddion
AVON,CORNWALL,DEVON,DORSET,GLOUCESTER,SOMERSET
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window