NATIONAL ASSOCIATION OF WIDOWS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide comfort and support to widows and widowers, and men and women who have lost their partners through bereavement.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Hydref 2009: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1096896 NATIONAL ORGANISATION OF THE WIDOWED
- 17 Medi 1991: Cofrestrwyd
- 29 Hydref 2009: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- NAW (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2005 | 31/03/2007 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £304.17k | £124.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £191.68k | £136.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 12 Mehefin 2008 | 133 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 13 Mehefin 2008 | 134 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 16 Mawrth 2006 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 16 Mawrth 2006 | 44 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23RD JUNE 1991 AS AMENDED 6TH APRIL 2000
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE POVERTY SICKNESS AND DISTRESS AND PRESERVE AND PROTECT THE MENTAL PHYSICAL AND EMOTIONAL HEALTH OF WIDOWS AND THEIR DEPENDENTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window