THE FRIENDS OF THE PARISH CHURCH OF ST ANDREW,BROMLEY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To assist with the preservation repair, maintenance and improvement of the fabric and major furnishings of the parish church of St. Andrew, Burnt Ash Lane, Bromley, Kent and of St. Andrew's Hall.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bromley
- Caint
Llywodraethu
- 18 Medi 1991: Cofrestrwyd
- THE FRIENDS OF ST ANDREW'S (Enw gwaith)
- THE FRIENDS OF ST. ANDREW'S (Enw gwaith)
- THE FRIENDS OF THE PARISH OF ST ANDREW,BROMLEY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Julie Bowen | Cadeirydd | 19 February 2017 |
|
|||||
Veronica Loh | Ymddiriedolwr | 19 February 2017 |
|
|
||||
DEE WEST | Ymddiriedolwr | 30 May 2012 |
|
|
||||
ANDREW MARTIN | Ymddiriedolwr | 12 March 1991 |
|
|
||||
DAPHNE WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANNE DULLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THELMA MARGARET DULLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.25k | £1.52k | £2.10k | £2.02k | £24.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.00k | £1.52k | £1.07k | £1.50k | £1.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 07 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18TH AUGUST 1991
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST WITH THE PRESERVATION, REPAIR, MAINTENANCE AND IMPROVEMENT OF THE FABRIC AND MAJOR FURNISHINGS OF THE PARISH CHURCH OF ST. ANDREW, BURNT ASH LANE, BROMLEY, AND ST. ANDREW'S CHURCH HALL AND TO PROVIDE ARTICLES FOR USE IN WORSHIP IN ST.ANDREW'S CHURCH AND IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTIVES TO RAISE FUNDS AND COLLECT SUMS OF MONEY.
Maes buddion
BROMLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 CROMWELL AVENUE
BROMLEY
BR2 9AQ
- Ffôn:
- 02082905172
- E-bost:
- andrew@andrewjmartin.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window