Hanes ariannol Communities Together East Anglia
Rhif yr elusen: 1004198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (56 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £452.58k | £309.80k | £345.75k | £807.83k | £664.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £363.71k | £333.93k | £323.49k | £577.14k | £925.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £164.44k | £225.49k | £207.20k | £207.20k | £379.56k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.00k | £15.00k | £15.00k | £60.14k | £125.94k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £7.89k | £59.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £342.93k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £457.01k | £605.62k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £577.14k | £925.06k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.