Hanes ariannol OTTERHAM AND ST JULIOT VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1004211
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.71k £15.01k £22.39k £19.84k £19.56k
Cyfanswm gwariant £12.37k £12.33k £10.62k £20.02k £27.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £13.60k £10.67k £400 £300