THE HAYDN CHAMBER ORCHESTRA TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
None in 2008 Grant made to Camden City Islington Westminster Bereavement Service (a charity) for hire of piano for a fundraising concert.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 26 Medi 1991: Cofrestrwyd
- 10 Ionawr 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39 | £35 | £26 | £1 | £1 | |
|
Cyfanswm gwariant | £250 | £0 | £0 | £700 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 03 Hydref 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 21 Tachwedd 2010 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 01 Chwefror 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1ST AUGUST 1991
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF MUSIC BY THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS AND OTHERWISE AND BY THE PROMOTION OF THE PRACTICAL TRAINING AND EDUCATION OF YOUNG MUSICIANS.
Maes buddion
NOT DEFINED, IN PRACTICE NORTH LONDON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window