Hanes ariannol PETERBOROUGH STREETS

Rhif yr elusen: 1004266
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
Cyfanswm Incwm Gros £224.94k £177.05k £274.81k £231.01k £225.11k
Cyfanswm gwariant £216.40k £211.87k £246.64k £191.93k £255.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A