Hanes ariannol STEPPING STONE PROJECTS

Rhif yr elusen: 1004375
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.85m £5.01m £6.81m £9.86m £11.90m
Cyfanswm gwariant £3.75m £4.56m £6.16m £9.16m £11.76m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.66m £2.54m £4.27m £6.85m £7.16m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.85m £5.00m £6.80m £9.85m £11.88m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £720 £172 £0 £10 £5.43k
Incwm - Arall £3.96k £3.23k £7.68k £8.57k £16.21k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.75m £4.56m £6.16m £9.16m £11.76m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £25.18k £26.13k £26.35k £27.83k £28.51k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0