Hanes ariannol WATFORD AND DISTRICT MENCAP SOCIETY
Rhif yr elusen: 1004431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 01/04/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.07m | £2.01m | £3.09m | £2.95m | £3.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.67m | £2.58m | £2.91m | £3.14m | £3.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.99m | £1.61m | £1.51m | £2.19m | £2.36m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £101.56k | £466.55k | £205.74k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £36.36k | £33.78k | £47.87k | £74.01k | £48.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £212.35k | £199.97k | £47.74k | £79.18k | £79.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.43m | £2.35m | £2.98m | £2.79m | £3.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.16k | £4.91k | £7.08k | £6.64k | £8.99k | |
|
Incwm - Arall | £389.39k | £2.73k | £1.66k | £1.66k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.21k | £0 | £972 | £30.49k | £497 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.39m | £2.32m | £2.81m | £3.02m | £2.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £273.50k | £258.40k | £65.27k | £124.09k | £56.86k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.51k | £0 | £19.99k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £39.66k | £0 | £45.01k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.