THE ROGER LANCELYN GREEN MEMORIAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Arts Educational support including support of performance in Classical Greek at Bradfield College, and other charitable and local community purposes espoused by the late Roger Lancelyn Green, or deemed appropriate by his successors and trustees, to be supported by the income from the foundation fund or from property vested in the trust.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gorllewin Berkshire
- Wirral
Llywodraethu
- 14 Hydref 1991: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Christopher Charles Stevens | Ymddiriedolwr | 27 May 2016 |
|
|
||||
S R LANCELYN GREEN ESQ MA | Ymddiriedolwr | 15 October 1991 |
|
|||||
RANDAL LANCELYN GREEN B Sc | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.38k | £54.04k | £54.40k | £56.28k | £57.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £91.50k | £90.50k | £41.72k | £67.98k | £39.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 28 Ebrill 2025 | 82 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 28 Ebrill 2025 | 82 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 29 Mai 2024 | 114 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 29 Mai 2024 | 114 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 04 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 04 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 15 Chwefror 2022 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 15 Chwefror 2022 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 29 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 29 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 6TH. JUNE 1991
Gwrthrychau elusennol
(1)TO ADVANCE EDUCATION OF STUDENTS IN PARTICULAR THOSE ATTENDING BRADFIELD COLLEGE, BERKSHIRE, IN THE STUDY OF THE ANCIENT GREEK LANGUAGE AND CULTURE AND THE PROMOTION OF PERFORMANCE IN THAT LANGUAGE OR OTHERWISE OF ANCIENT GREEK PLAYS IN GREECE IN ANCIENT GREEK THEATRES IN GREECE OR IN OTHER THEATRES ELSEWHERE.(2)TO PROMOTE SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Poulton Hall
Poulton Road
Bebington
Wirral
CH63 9LN
- Ffôn:
- 01513343000
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window