ymddiriedolwyr SEVERN GORGE COUNTRYSIDE TRUST
Rhif yr elusen: 1004508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maureen Bragg | Cadeirydd |
|
|
|||||
Mark Boylan | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Thomas Michael Burton | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Caroline Emma BAGNALL | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|||||
Alan John Taylor | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
||||
MAXWELL SPEKE | Ymddiriedolwr | 22 February 2012 |
|
|
||||
CHRISTOPHER ROBIN TURLEY | Ymddiriedolwr | 03 February 2012 |
|
|
||||
GINA HEATHER DIANA ROWE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICHOLAS DENNIS DOWNES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CAROLYN HEALY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN DUDLEY BOX | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.