Hanes ariannol NEWNHAM EARLY BIRDS PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1004539
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2013 31/07/2014 31/07/2015 31/07/2016 31/07/2017
Cyfanswm Incwm Gros £27.35k £43.05k £39.79k £42.30k £44.87k
Cyfanswm gwariant £25.88k £34.20k £39.54k £46.51k £41.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £29.12k £18.44k £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £18.44k £22.46k