BURY PHOTOGRAPHIC SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Weekly meetings with either visitors or Society members giving talks on their photographic interests. There are a series of practical nights held and an Annual Exhibition of member's work is held in the local Art Gallery. Members also visit other external organisations and give talks on their particular interest in photography. Members images are on display at the local hospice
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bury
Llywodraethu
- 09 Hydref 1991: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Hoyle | Ymddiriedolwr | 07 September 2024 |
|
|
||||
Alex Simms | Ymddiriedolwr | 07 September 2024 |
|
|
||||
Stephen Leach | Ymddiriedolwr | 07 September 2024 |
|
|
||||
Maurice Wilson | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|
||||
Steven Smith | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Alex Hogg | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Ian Bowker | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|
||||
Garry Hayes | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
Paul Wood | Ymddiriedolwr | 10 September 2015 |
|
|
||||
Richard Lodge | Ymddiriedolwr | 10 September 2015 |
|
|
||||
ROY TURNER | Ymddiriedolwr | 11 January 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.11k | £2.72k | £3.64k | £3.73k | £5.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.38k | £2.67k | £8.79k | £4.04k | £4.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 17 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 10 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 9 AUGUST 1990 AS AMENDED 15 AUGUST 1991 AS AMENDED 16 FEBRUARY 2006 as amended on 12 Sep 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE THEORY AND PRACTICE AND ENJOYMENT OF PHOTOGRAPHY AS AN ART
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
36 PICKERING CLOSE
BURY
BL8 1UE
- Ffôn:
- 01617972889
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window