RADIANT LIFE MINISTRIES TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Ministering to the spiritual needs of the older generation through music, song and teaching, in sheltered housing accommodation and other groups. Also ministry to husbands in strengthening and enriching marriage in the form of a two hour seminar. Specific ministry to men. Providing teaching from a christian standpoint on coping with life in today's world within 50 miles aprox of Middleton, M/r.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Blackpool
- Bolton
- Bury
- Dinas Manceinion
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Oldham
- Rochdale
- Stockport
- Tameside
Llywodraethu
- 11 Hydref 1991: Cofrestrwyd
- 11 Awst 2016: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.67k | £1.75k | £2.01k | £1.53k | £1.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.78k | £1.82k | £2.05k | £1.64k | £1.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 03 Awst 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 01 Awst 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 14 Awst 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 31ST JULY 1991
Gwrthrychau elusennol
(1)THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION EITHER IN THE UNITED KINGDOM OR OVERSEAS (11)THE ADVANCEMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT OF RELIGIOUS OR OTHER EDUCATION (111)THE RELIEF OF THE AGED POOR SICK OR DISABLED
Maes buddion
UNITED KINGDOM OR OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window