Hanes ariannol CITIZENS ADVICE WOKING
Rhif yr elusen: 1004585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £326.85k | £359.29k | £418.62k | £507.07k | £592.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £306.06k | £351.84k | £374.22k | £409.95k | £653.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £252.71k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £231.50k | N/A | £218.00k | £218.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £21.99k | £23.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £4.99k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £477.18k | £560.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £20 | £338 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £2.90k | £7.65k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £409.95k | £653.60k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.