UK COMMUNITY FOUNDATIONS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
UK Community Foundations promotes local charitable giving through the quality accredited community foundations covering the UK. Community foundations work to connect donors and local groups to enrich lives for the better and build stronger communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£12,961,000
Roddion a chymynroddion | £11.85m | |
Weithgareddau elusennol | £923.00k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £190.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£13,089,000
Codi arian | £136.00k | |
Weithgareddau elusennol | £12.95m | |
Arall | £0 |
£552,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,242,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £136.00k | |
Gwariant elusennol | £12.95m |
Codi arian a Arall Gwariant | £136.00k | |
Gwariant elusennol | £12.95m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £424.00k |
Pobl

16 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- COMMUNITY FOUNDATION NETWORK (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lt Col Andrew Simon Tuggey CBE | Cadeirydd | 24 June 2020 |
|
|||||||
Deborah Appleby | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|||||||
Steve Adams | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||||
Leslie Rance | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||||
Hannah Wickes | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||||
NEIL MACDONALD | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||||
Kayathiri Supramaniam | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||||
Gill Rosemary Bull | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||||
Dr Emma-Jane Watchorn | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||||
MICHELLE COOPER | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||||
THOMAS RICHARD VAN OSS | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|||||||
John Gerard Gordon | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.04m | £83.32m | £6.40m | £8.20m | £12.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.53m | £83.03m | £8.00m | £8.95m | £13.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.10m | £21.95m | £4.95m | £3.87m | £10.24m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £806.00k | £552.00k | £396.00k | £182.00k | £11.85m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.44m | £83.13m | £6.23m | £7.91m | £923.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £296.00k | £457.00k | £311.00k | £47.00k | £24.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £97.00k | £99.00k | £88.00k | £99.00k | £190.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.45m | £82.95m | £7.91m | £8.85m | £12.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £82.00k | £77.00k | £86.00k | £103.00k | £136.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.00k | £29.00k | £47.00k | £22.00k | £34.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £15.11m | £81.69m | £6.37m | £6.96m | £11.05m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £3.82m | £5.05m | £5.81m | £5.61m | £6.17m | |
|
Cyfanswm asedau | £3.70m | £3.84m | £1.77m | £1.02m | £2.13m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £862.00k | £708.00k | £247.00k | £338.00k | £1.59m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07/10/1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/12/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/07/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/10/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/01/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/04/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/04/2003 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 11/07/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 01 MAR 2017 as amended on 10 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE AND IMPROVE THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF COMMUNITY FOUNDATIONS IN DIRECT PURSUIT OF THEIR OBJECTS IN SUCH MANNER AS MAY BE THOUGHT FIT AND IN PARTICULAR BY RAISING AND DISTRIBUTING FUNDS FOR APPLICATION FOR THE GENERAL PURPOSES OF SUCH FOUNDATIONS (B) TO ADVANCE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE WORK OF SUCH FOUNDATIONS (C) TO PROMOTE OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES OF BENEFIT TO THE COMMUNITY.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Elusennau cysylltiedig
- 17 Awst 2021 : Asset transfer out
- 27 Gorffennaf 1989 : Cofrestrwyd
- 17 Awst 2021 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NORTHGATE BUSINESS CENTRE LTD
NORTHGATE BUSINESS CENTRE
38 NORTH GATE
NEWARK
NG24 1EZ
- Ffôn:
- 02077139326
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window