BUILDING AND CIVIL ENGINEERING CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education and training in and research into occupational health and safety in the building and civil engineering industries. Education, training and retraining for operatives, past operatives and young persons. Relief of beneficiaries who are in need by virtue of their financial situation, sickness or distress.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 15 Mawrth 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 326461 THE R I BECK TRUST
- 14 Hydref 1991: Cofrestrwyd
- B & C E CHARITABLE TRUST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rupert Philip Perkins | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Jeremy Paul Swain | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Vaughan Hart | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Patrick Iain Heath-Lay | Ymddiriedolwr | 13 December 2013 |
|
|
||||
ROBERT JOHN BLACKMAN MIOSH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £699.63k | £658.09k | £363.89k | £623.83k | £393.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £834.54k | £620.63k | £400.44k | £618.40k | £393.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £699.41k | £658.01k | N/A | £623.64k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £226 | £80 | N/A | £195 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £834.54k | £620.63k | N/A | £618.40k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £439.11k | N/A | £152.39k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £143.18k | N/A | £288.01k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 03 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 13 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 13 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 16 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 16 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 2 OCTOBER 1991
Gwrthrychau elusennol
GENERAL CHARITABLE OBJECTS AND IN PARTICULAR 1 EDUCATION AND TRAINING IN AND RESEARCH INTO OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN THE BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INDUSTRIES. 2.EDUCATION TRAINING AND RE-TRAINING FOR OPERATIVES PAST OPERATIVES AND YOUNG PERSONS. 3.RELIEF OF BENEFICIARIES WHO ARE IN NEED BY VIRTUE OF THEIR POVERTY SICKNESS OR DISTRESS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MANOR ROYAL
CRAWLEY
WEST SUSSEX
RH10 9QP
- Ffôn:
- 03002000600
- E-bost:
- charitabletrust@bandce.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window