ymddiriedolwyr ORMSKIRK AND DISTRICT FAMILY HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1004895
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kate Hurst | Cadeirydd | 27 May 2015 |
|
|
||||
Colin Ian MacDonald | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Norma Gregson | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Keith Broadbent | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Alan Cooper | Ymddiriedolwr | 24 May 2019 |
|
|
||||
Dot Broady-Hawkes | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
Kathryn MacDonald | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
Keith Jenkins | Ymddiriedolwr | 25 May 2016 |
|
|
||||
Sally Dean | Ymddiriedolwr | 23 May 2013 |
|
|
||||
JUNE GOLICS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.