Hanes ariannol ELLESMERE COMMUNITY CARE CENTRE TRUST
Rhif yr elusen: 1004923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.43k | £20.10k | £21.29k | £20.69k | £41.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.92k | £28.03k | £21.43k | £14.92k | £47.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £20.00k | £20.00k | N/A | £20.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.