ymddiriedolwyr EPSOM MEDICAL EQUIPMENT FUND
Rhif yr elusen: 1004977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ANDREW MARTIN GREGORY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr James Arthur Houghton MB BS | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Dr Mashkur Hussain Khan | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Darren Russell Hull | Ymddiriedolwr | 30 January 2015 |
|
|
||||
Marion Landeg RGN | Ymddiriedolwr | 30 January 2015 |
|
|
||||
Dr Adam Carter | Ymddiriedolwr | 13 January 2015 |
|
|
||||
Dr Sylvia Roberts | Ymddiriedolwr | 14 May 2013 |
|
|
||||
Dr MARGARET JANET SEMPLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.