THE WHITTLESEY CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We have four funds. Relief in need, education, public purposes & church. They are self explanitory, except that the church fund is a share of our net income. Our area of benefit is limited to the urban & rural districts of Whittlesey. Applications from outside our district will perhaps not receive a reply.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 23 Hydref 1991: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chloe Smith | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Susan Bradshaw | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Gary Martin Cook | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Sarah Elisabeth Brown | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Rev Emily Davis | Ymddiriedolwr | 26 February 2022 |
|
|
||||
Robin Gerald Bailey | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
CHARLES EDWARD FISHER KITCHIN | Ymddiriedolwr | 22 February 2016 |
|
|
||||
Philip David Green | Ymddiriedolwr | 27 June 2014 |
|
|
||||
CLAIRE LOUISE RAYNER | Ymddiriedolwr | 26 October 2011 |
|
|
||||
PHILIP MILES OLDFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.25k | £86.42k | £69.53k | £89.42k | £93.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.56k | £44.29k | £36.25k | £57.33k | £217.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 27 JUNE 1990.
Gwrthrychau elusennol
1) PROVISION OF ALMSHOUSES FOR POOR PERSONS. 2) RELIEF OF NEED, HARDSHIP AND DISTRESS OF PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT. 3) PROVIDING SPECIAL BENEFITS NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY FOR ANY SCHOOL SUBSTANTIALLY SERVING THE AREA OF BENEFIT. 4) PROMOTION OF EDUCATION OF PERSONS UNDER 25 YEARS OF AGE WHO ARE RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT AND WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE. 5) ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT. 6) PAYMENTS TO THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WHITTLESEY ST. ANDREW; PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WHITTLESEY ST. MARY AND PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, COATES.
Maes buddion
ANCIENT PARISHES OF WHITTLESEY URBAN AND WHITTLESEY RURAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Town Hall
18 Market Street
Whittlesey
PETERBOROUGH
PE7 1BD
- Ffôn:
- 01733204517
- E-bost:
- clerk@thewhittleseycharity.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window