BRITISH HOMEOPATHIC DENTAL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1005078
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To promote the use of Homeopathy as an adjunct to conventional dentistry in Great Britain

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 16 April 2024

Cyfanswm incwm: £1,205
Cyfanswm gwariant: £1,264

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Hydref 1991: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • BHDA (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SAMANTHA JACQUELINE JUGDEV Cadeirydd 02 October 2015
Dim ar gofnod
Dr KYRIACOS HAJIKAKOU Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Dr ANN MICHELE ROBINSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 16/04/2020 16/04/2021 16/04/2022 16/04/2023 16/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.60k £1.53k £1.53k £1.42k £1.21k
Cyfanswm gwariant £1.21k £470 £470 £116 £1.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 16 Ebrill 2024 12 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 16 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 16 Ebrill 2023 11 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 16 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 16 Ebrill 2022 30 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 16 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 16 Ebrill 2021 15 Mawrth 2022 27 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 16 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 16 Ebrill 2020 31 Rhagfyr 2021 318 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 16 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Thirty Three Dental
33 Market Square
WITNEY
Oxfordshire
OX28 6AD
Ffôn:
01993772655