ymddiriedolwyr THE BATH GENERAL PRACTICE EDUCATION AND RESEARCH TRUST
Rhif yr elusen: 1005171
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr John Andrew Ward | Cadeirydd | 29 April 2019 |
|
|
||||
Dr Alice Gardner | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Dr Peter James Phillips | Ymddiriedolwr | 24 July 2022 |
|
|
||||
Dr Anne Marie Lashford | Ymddiriedolwr | 24 July 2022 |
|
|
||||
Dr Rosanna Rawson-Cain | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
DR KINGSTON | Ymddiriedolwr | 22 December 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.