ABNEY PARK TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The conservation and management of Abney Park (a 32acre memorial park, heritage chapel & woodland nature reserve) for environmental and arts education, skills training courses, museum/archive services, & cultural events. Projects include restoration of the Abney Park Chapel, arboretum, and memorials, and a new classroom and children's garden. Based in Stoke Newington, Hackney, London N16.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £22,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
43 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Hackney
Llywodraethu
- 05 Tachwedd 1991: Cofrestrwyd
- ABNEY PARK CEMETERY TRUST (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Walker | Cadeirydd | 27 November 2018 |
|
|
||||
Professor Yasminah Beebeejaun | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Kevin Kenneth Kibble | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Imogen Rebecca Frances Clark | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Maxwell Stewart Kennedy | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Brooke Louise McKinnis | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Martina Girvan | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Elinor Roberts | Ymddiriedolwr | 11 August 2021 |
|
|
||||
Nicholas Toner | Ymddiriedolwr | 27 May 2020 |
|
|
||||
John McShane | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
||||
Susan Fajana-Thomas | Ymddiriedolwr | 05 November 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.85k | £68.38k | £56.57k | £44.99k | £41.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.00k | £47.90k | £41.19k | £45.13k | £41.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | £20.00k | £35.27k | £20.21k | £22.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Ebrill 2021 | 75 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Ebrill 2021 | 75 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1ST AUGUST 1991 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 4 JUNE 2008
Gwrthrychau elusennol
(1)THE CONSERVATION AND RESTORATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC OF THE PROPERTY KNOWN AS ABNEY PARK CEMETERY AS AN AREA OF ARCHITECTURAL AND ECOLOGICAL SIGNIFICANCE AND HISTORICAL AND RELIGIOUS ASSOCIATIONS (2)TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF LONDON AND IN PARTICULAR THE BOROUGH OF HACKNEY WITHOUT DISTINCTION OF RACE, GENDER, SEXUAL ORIENTATION OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS (3)THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION BY THE ESTABLISHMENT AND DISPLAY OF A COLLECTION OR COLLECTIONS OF INFORMATION LITERATURE MANUSCRIPTS AND ARTIFACTS CONCERNING THE HISTORY, DEVELOPMENT, ASSOCIATIONS AND ECOLOGY OF THE CEMETERY
Maes buddion
HACKNEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The South Lodge
Abney Park
London
England
N16 0LH
- Ffôn:
- 02072757557
- E-bost:
- info@abneypark.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window