Hanes ariannol WYCOMBE MIND
Rhif yr elusen: 1005350
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.73k | £108.22k | £125.98k | £165.76k | £98.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £87.51k | £93.35k | £116.53k | £180.87k | £205.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £66.22k | £64.61k | N/A | N/A | £38.37k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.20k | £1.88k | £5.45k | N/A | £16.36k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.