Hanes ariannol THE NATIONAL COUNCIL FOR PALLIATIVE CARE
Rhif yr elusen: 1005671
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 01/07/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.61m | £1.39m | £1.40m | £1.67m | £1.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.52m | £1.47m | £1.54m | £1.46m | £1.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £75.70k | £635.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £474.69k | £181.00k | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £82.04k | £84.51k | £93.45k | £55.42k | £75.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.53m | £1.30m | £1.31m | £1.61m | £1.37m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.58k | £1.33k | £1.23k | £685 | £668 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.42m | £1.38m | £1.42m | £1.41m | £1.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £50.18k | £76.97k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.49k | £39.55k | £51.72k | £29.42k | £33.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.