THE FRIENDS OF FLETCHING PARISH CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides funding for the maintenance and repair of the Fletching Parish Church. During the last two years we have funded Roof repairs and an Intruder alarm (to protect the lead roof).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 1991: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Harding | Cadeirydd | 19 May 2015 |
|
|
||||
Jacqueline Sargent | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Thomas Forcier | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
LEYSA NOBLE | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Cindy Reynolds | Ymddiriedolwr | 19 May 2015 |
|
|
||||
ALEXANDRA ROTHERY | Ymddiriedolwr | 05 June 2014 |
|
|
||||
Andrew Cope | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|
||||
Emma Myrtle | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|
||||
JOHN MINCH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Andrew Shaw | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOANNE GREENISH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.67k | £2.79k | £8.71k | £9.61k | £6.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.63k | £90 | £19.29k | £791 | £10.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Tachwedd 2024 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Rhagfyr 2023 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Tachwedd 2020 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17TH. OCTOBER 1991
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND FURTHER THE ECCLESIASTICAL CHARITABLE PURPOSES OF THE CHURCH OF ENGLAND AND FOR ANY OTHER PURPOSES WHICH ARE CHARITABLE AT LAW FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF FLETCHING AND IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS BUT NO FURTHER OR OTHERWISE 1) TO PRESERVE,MAINTAIN,REPAIR,RENEW,IMPROVE,ENHANCE BEAUTIFY AND RESTORE AND WHERE APPROPRIATE TO REPLACE OR EXTEND THE STRUCTURE AND FABRIC,FURNITURE,STAINED GLASS,ORNAMENTS,MONUMENTS,FURNISHINGS,FIXTURES AND FITTINGS AND OTHER ARTIFACTS OF FLETCHING PARISH CHURCH,ITS CHURCHYARD AND GROUNDS,INCLUDING THE BELLS,ORGAN OR ANY OTHER MUSICAL INSTRUMENT OR MEANS OF MUSICAL OR VOCAL REPRODUCTION WHICH IS INTENDED FOR USE WITHIN THE SAID PARISH CHURCH 2) TO PROVIDE FOR ANY BUILDINGS OR OTHER STRUCTURES AND FACILITIES BY WAY OF ADDITIONS TO FLETCHING PARISH CHURCH,ITS CHURCHYARD AND GROUNDS,TO BE USED IN CONNECTION WITH THE ECCLESISTICAL CHARITABLE OBJECTS OF THE CHURCH
Maes buddion
PARISH OF FLETCHING,EAST SUSSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rosalynd
North Hall Lane
Splaynes Green
UCKFIELD
East Sussex
TN22 3TL
- Ffôn:
- 07824140738
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window