ymddiriedolwyr EXMOOR CALVERT TRUST
Rhif yr elusen: 1005776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Gregson MA | Cadeirydd |
|
|
|||||
PAUL ANTHONY ROBERT MUNNERY | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
WILLIAM JAMES MATHESON PIKE | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
PETER JOHN TYLER MAGGS CBE | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Paul Bannerman Petrides | Ymddiriedolwr | 28 October 2017 |
|
|||||
WILL VANDERSTEEN | Ymddiriedolwr | 05 November 2016 |
|
|
||||
TERESA TURNER | Ymddiriedolwr | 25 April 2015 |
|
|
||||
Jim French | Ymddiriedolwr | 26 April 2014 |
|
|
||||
SUSAN MAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THE COUNTESS OF ARRAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.