THE OXFORDSHIRE BEEKEEPERS' ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting and furthering the craft of Beekeeping. Providing information, advice, talks to the public, including schools about bees, the environment and related issues. Giving help, encouraging good practice and supporting new beekeepers. Responding to the public where there is concern over bees, swarms and nests and bumblebees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 14 Tachwedd 1991: Cofrestrwyd
- O B K A (Enw gwaith)
- OBKA (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Horner | Cadeirydd | 19 March 2024 |
|
|
||||
Adam Nigel Walker | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Yvonne Patricia Parks | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Heather Ann Robinson | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Philip Geoffrey Hart | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.12k | £15.17k | £14.74k | £15.40k | £5.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.48k | £13.49k | £13.34k | £16.61k | £5.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 08/03/1991 AS AMENDED ON 18/10/1991 AS AMENDED ON 17/04/1999 AS AMENDED ON 27/03/2013 AS AMENDED ON 25 MAR 2015 as amended on 25 Mar 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION SHALL BE TO IMPROVE THE PRACTICE AND SCIENCE OF APICULTURE FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
OXFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Stonebrook House
Williamscot
BANBURY
Oxfordshire
OX17 1AB
- Ffôn:
- 07707147312
- E-bost:
- heather.a.robinson@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window